Jordi Torres Alís
Data de naixement
03/04/1949
03/04/1949
Trajectòria política i institucional
Conseller general 22/04/1992 12/12/1993
Conseller general 04/05/1993 12/12/1993
Conseller general 05/01/1994 16/02/1997
Conseller general 10/03/1997 04/03/2001
Grup
Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic
Grup Parlamentari Agrupament Nacional Democràtic